OLARREAGA PEREZ JOSE LUIS
Informe ejecutivo de OLARREAGA PEREZ JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OLARREAGA PEREZ JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS INDUSTRIALES Y CONCESIONARIO MOP SL | Administrador Mancomunado | 13/02/2019 | |
TALLERES MECANICOS CANTABRIA SA | Administrador Unico | 22/08/2013 |
VINCULACIONES DE OLARREAGA PEREZ JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLARREAGA PEREZ JOSE LUIS
Empresa: TALLERES MECANICOS CANTABRIA SA
Administrador Unico
- Olarreaga Perez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 487 , F 178, S 8, H S 3461, I/A 9 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-39
Administrador Mancomunado
- Olarreaga Perez Jose Luis
- Olarreaga Vega Luis
- Olarreaga Vegas Hector
- Olarreaga Vegas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1022 , F 68, S 8, H S 22931, I/A 3 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-39
Administrador Unico
- Olarreaga Perez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1022 , F 68, S 8, H S 22931, I/A 3 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-39
Empresa: TALLERES MECANICOS CANTABRIA SA
Administrador Unico
- Olarreaga Perez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 487 , F 177, S 8, H S 3461, I/A 8 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-39
Empresa: TALLERES MECANICOS CANTABRIA SA
Administrador Unico
- Olarreaga Perez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 487 , F 177, S 8, H S 3461, I/A 6 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-39
Administrador Unico
- Olarreaga Perez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1022 , F 66, S 8, H S 22931, I/A 1 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-39
Información de OLARREAGA PEREZ JOSE LUIS
Mostramos los datos de OLARREAGA PEREZ JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLARREAGA PEREZ JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos