OLANO PAGAY BITTOREN
Informe ejecutivo de OLANO PAGAY BITTOREN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE OLANO PAGAY BITTOREN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DENAT 2007 SL | Apoderado Solidario | 01/09/2016 | |
INDUSTRIAS AMAYA TELLERIA SA | Apoderado | 01/09/2016 |
VINCULACIONES DE OLANO PAGAY BITTOREN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLANO PAGAY BITTOREN
Empresa: INDUSTRIAS AMAYA TELLERIA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1834 , F 37, S 8, H BI 5188,A , I/ 31 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-48
Empresa: G.A.T. STAFF SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4463 , F 202, S 8, H BI 40525, I/A 12 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-48
Empresa: GRUPO AMAYA TELLERIA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 166, S 8, H BI 19147, I/A 20 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-48
Empresa: DENAT 2007 SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3366, L 3366, F 12, S 8, H PO 43830, I/A 6 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-36
Empresa: FORMICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Olano Pagay Bittoren
- Olano Pagay Bittoren
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10076, L 7358, F 107, S 8, H V 169183, I/A 4 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-46
Empresa: FORMICA SA
Apoderado
- Areizaga Zuazu Maria Victoria
- Esplugues Feced Antonio
- Olano Pagay Bittoren
- Sanchez Fideli Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3915 , F 205, S 8, H BI 2271,A , I/ 163 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-48
Información de OLANO PAGAY BITTOREN
Mostramos los datos de OLANO PAGAY BITTOREN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLANO PAGAY BITTOREN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos