OLAIZOLA ZARRA LUIS MANUEL
Informe ejecutivo de OLAIZOLA ZARRA LUIS MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE OLAIZOLA ZARRA LUIS MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KOROLA 2012 SL | Administrador Unico | 03/02/2012 | 14/05/2012 |
CARREFOUR NAVARRA SL | Apoderado | 27/02/2012 | |
CARREFOUR NORTE SL | Apoderado | 20/02/2012 | |
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA | Apoderado | 17/02/2012 | |
CARREFOUR NORTE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/02/2010 |
VINCULACIONES DE OLAIZOLA ZARRA LUIS MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLAIZOLA ZARRA LUIS MANUEL
Empresa: KOROLA 2012 SL
Administrador Unico
- Olaizola Zarra Luis Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2545 , F 162, S 8, H SS 34151, I/A 2 (14/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-20
Empresa: CARREFOUR NAVARRA SL
Apoderado
- Olaizola Zarra Luis Manuel
- Ortega Prada Angel
- Rodriguez Moreno Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 5, S 8, H NA 13071, I/A 152 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-31
Empresa: CARREFOUR NORTE SL
Apoderado
- Olaizola Zarra Luis Manuel
- Ortega Prada Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4961 , F 219, S 8, H BI 5603,A , I/ 180 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-48
Empresa: CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Gomez Luque Francisco
- Grande Gutierrez Juan Carlos
- Higuera Mata Juan Jose
- Olaizola Zarra Luis Manuel
- Ortega Prada Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26480 , F 87, S 8, H M 6318, I/A 1090 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-28
Empresa: KOROLA 2012 SL
Administrador Unico
- Olaizola Zarra Luis Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2545 , F 161, S 8, H SS 34151, I/A 1 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-20
Empresa: CARREFOUR NORTE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Olaizola Zarra Luis Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4961 , F 161, S 8, H BI 5603,A , I/ 151 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-48
Información de OLAIZOLA ZARRA LUIS MANUEL
Mostramos los datos de OLAIZOLA ZARRA LUIS MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLAIZOLA ZARRA LUIS MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos