OKLAND JOHN OLAV
Informe ejecutivo de OKLAND JOHN OLAV
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OKLAND JOHN OLAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORDINAT INVEST SL | Administrador Unico | 16/01/2017 | |
ORDINAT INVEST SL | Socio Unico | 02/03/2010 |
VINCULACIONES DE OKLAND JOHN OLAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OKLAND JOHN OLAV
Empresa: ORDINAT INVEST SL
Administrador Unico
- Okland John Olav
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4736, L 3644, F 76, S 8, H MA104445, I/A 4 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-29
Empresa: ORDINAT INVEST SL
Administrador Unico
- Okland John Olav
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4736, L 3644, F 76, S 8, H MA104445, I/A 3 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-29
Empresa: ORDINAT INVEST SL
Administrador Unico
- Okland John Olav
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4736, L 3644, F 74, S 8, H MA104445, I/A 1 (02/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-29
Empresa: ORDINAT INVEST SL
Socio Único
- Okland John Olav
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4736, L 3644, F 74, S 8, H MA104445, I/A 1 (02/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-29
Información de OKLAND JOHN OLAV
Mostramos los datos de OKLAND JOHN OLAV que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OKLAND JOHN OLAV, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos