OKAMOTO KEIJI
Informe ejecutivo de OKAMOTO KEIJI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE OKAMOTO KEIJI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN SA | Consejero | 21/08/2018 | 12/01/2022 |
CONTOURGLOBAL TERMOSOLAR SL | Consejero | 21/10/2011 | 28/01/2013 |
VINCULACIONES DE OKAMOTO KEIJI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OKAMOTO KEIJI
Consejero
- Cornillet Jean Claude
- Okamoto Keiji
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28065 , F 168, S 8, H M 144673, I/A 114 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-28
Consejero
- Okamoto Keiji
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28065 , F 161, S 8, H M 144673, I/A 96 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-28
Empresa: ACCIONA TERMOSOLAR SL
Consejero
- Okamoto Keiji
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1362 , F 161, S 8, H NA 27094, I/A 12 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-31
Empresa: ACCIONA TERMOSOLAR SL
Consejero
- Okamoto Keiji
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1362 , F 158, S 8, H NA 27094, I/A 6 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-31
Información de OKAMOTO KEIJI
Mostramos los datos de OKAMOTO KEIJI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OKAMOTO KEIJI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos