OJEMBARRENA CASTELL JOSE MARIA
Informe ejecutivo de OJEMBARRENA CASTELL JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OJEMBARRENA CASTELL JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLIT CONSULTORIA DE PROCESOS SL | Socio Unico | 20/08/2019 | |
LA CASA DE LA HIERBABUENA SL | Administrador Unico | 17/08/2016 |
VINCULACIONES DE OJEMBARRENA CASTELL JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OJEMBARRENA CASTELL JOSE MARIA
Empresa: SOLMEL INFORMATION TECHNOLOGIES SL
Liquidador Solidario
- Mel Melero Joaquin
- Ojembarrena Castell Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35052 , F 120, S 8, H M 630411, I/A 2 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-28
Empresa: SOLMEL INFORMATION TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Mel Melero Joaquin
- Ojembarrena Castell Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35052 , F 120, S 8, H M 630411, I/A 2 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-28
Empresa: SOLIT CONSULTORIA DE PROCESOS SL
Socio Único
- Ojembarrena Castell Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25169 , F 167, S 8, H M 453290, I/A 5 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-163-28
Empresa: SOLMEL INFORMATION TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Mel Melero Joaquin
- Ojembarrena Castell Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35052 , F 118, S 8, H M 630411, I/A 1 (05/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-28
Empresa: LA CASA DE LA HIERBABUENA SL
Administrador Unico
- Ojembarrena Castell Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29970 , F 114, S 8, H M 539323, I/A 2 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-28
Información de OJEMBARRENA CASTELL JOSE MARIA
Mostramos los datos de OJEMBARRENA CASTELL JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OJEMBARRENA CASTELL JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos