OJEDA ROMAN ESTHER
Informe ejecutivo de OJEDA ROMAN ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE OJEDA ROMAN ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTARNAL 1 SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/01/2017 | 22/05/2018 |
GESTORIA ARNAL SL | Apoderado | 17/05/2018 | |
GESTARNAL 1 SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/11/2015 | 25/01/2017 |
GESTORIA ARNAL SL | Apoderado | 07/09/2009 | 27/03/2014 |
GESTORIA ARNAL SL | Apoderado | 11/11/2009 | 27/03/2014 |
GESTORIA ARNAL SL | Apoderado | 16/11/2010 | 27/03/2014 |
VINCULACIONES DE OJEDA ROMAN ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OJEDA ROMAN ESTHER
Empresa: GESTARNAL 1 SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Jimenez Zazo Alvaro
- Ojeda Roman Esther
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45938 , F 169, S 8, H B 174160, I/A 173 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-08
Empresa: GESTORIA ARNAL SL
Apoderado
- Ojeda Roman Esther
- Ojeda Roman Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46364 , F 51, S 8, H B 53190, I/A 87 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-08
Empresa: GESTARNAL 1 SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arguelles Vanaclocha Juan Ignacio
- Diaz Bermudez Patricia
- Manen Barcelo Maria Carmen
- Ojeda Roman Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45092 , F 158, S 8, H B 174160, I/A 155 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-08
Empresa: GESTARNAL 1 SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Diaz Bermudez Patricia
- Manen Barcelo Maria Carmen
- Ojeda Roman Esther
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45092 , F 158, S 8, H B 174160, I/A 154 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-08
Empresa: GESTARNAL 1 SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arguelles Sanchez Juan Antonio
- Arguelles Vanaclocha Juan Ignacio
- Arnal Ahullo Ana Maria
- Baliarda De Herralde Carina
- Cebrecos Manzanera Juan Carlos
- Comin Broc Juan
- Diaz Bermudez Patricia
- Gutierrez Hidalgo Sonia
- Ibañez Vaques Eduard
- Lorente Silva Esther Marcelina
- Magriña Fabregat Carlos
- Magriña Fabregat Carlos
- Manen Barcelo Maria Carmen
- Manzanares Bautista Carlos Antonio
- Moragas Ortiz Carolina
- Ojeda Roman Esther
- Pellicer Barco Eva
- Ricart Olcina Eva Maria
- Riera Ballester Francisco Vicente
- Roig Vidal Lidia
- Sala Martinez Mireia
- Serrano Lafuente Antonia
- Torrent Canaleta Francesc
- Valenti Fuste Narcis
- Ventura Traveset Bosch Jose
- Zarza Moreno Maria De La Estrella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44284 , F 39, S 8, H B 174160, I/A 122 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-08
Empresa: GESTORIA ARNAL SL
Apoderado
- Achue Gomez Maria Victoria
- Alonso Herreros Ruben
- Alonso Sobrao Natalia
- Arnal Vellve Josep Maria
- Bautista Cespedes Yolanda
- Canudas Teixido Montserrat
- Fabra Jaques Josep
- Fernandez Damia Agustin
- Fernandez Rodriguez Pablo
- Fonseca Del Corro Alberto
- Garcia Busto Javier
- Garcia Lopez Trinidad
- Gomez Olivares Blanca
- Gutierrez Martin Clara Isabel
- Leon Saez Silvia Maria
- Lorente Silva Ester Marcelina
- Lorenzo Perez Marcos
- Luque Gomez David
- Moragas Ortiz Carolina
- Nosti Rodriguez Luis Manuel
- Nosti Rodriguez Tatiana
- Ojeda Roman Esther
- Piñan Gamazo Marta
- Piñol Arnal Joan
- Piñol Caparros Carolina
- Puentes Valle Patricia
- Rey Diaz Iria
- Salmon Abascal Cristina
- Sero Rossello Daniel
- Serrano Lafuente Antonia
- Sola Iglesias Carolina
- Sole Garcia Vanessa
- Torrent Canaleta Francesc
- Valenti Fuste Narcis
- Zarza Vaquero Maria De La Estrella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43798 , F 173, S 8, H B 53190, I/A 55 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-08
Empresa: GESTORIA ARNAL SL
Apoderado
- Achue Gomez Maria Victoria
- Alonso Herreros Ruben
- Alonso Sobrao Natalia
- Arnal Vellve Josep Maria
- Canudas Teixido Montserrat
- Fabra Jaques Josep
- Fernandez Rodriguez Pablo
- Fonseca Del Corro Alberto
- Garcia Busto Javier
- Garcia Lopez Trinidad
- Gutierrez Martin Clara Isabel
- Leon Saez Silvia Maria
- Lorente Silva Ester Marcelina
- Lorenzo Perez Marcos
- Moragas Ortiz Carolina
- Nosti Rodriguez Luis Manuel
- Nosti Rodriguez Tatiana
- Ojeda Roman Esther
- Pernas Lestegas Gustavo
- Piñan Gamazo Marta
- Piñol Arnal Joan
- Puentes Valle Patricia
- Rey Diaz Iria
- Rossell Carol Joan
- Salmon Abascal Cristina
- Sola Iglesias Carolina
- Sole Garcia Vanessa
- Torrent Canaleta Francesc
- Valenti Fuste Narcis
- Zarza Vaquero Maria De La Estrella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41429 , F 28, S 8, H B 53190, I/A 33 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-08
Empresa: GESTORIA ARNAL SL
Apoderado
- Achue Gomez Maria Victoria
- Arribas Paco Josefa
- Camacho Bravo Pepita
- Fabra Jaques Josep
- Fernandez Damia Agustin
- Garcia Lopez Daniel
- Garcia Lopez Maria Trinidad
- Lahoz Viruete Concepcion
- Lazaro Gomez Angel
- Lorente Silva Ester Marcelina
- Millan Miralles Maria Carmen
- Moragas Ortiz Carolina
- Morales Perez Carmen
- Ojeda Roman Esther
- Piñol Caparros Carolina
- Ruiz Lluis Ivette
- Salvador Fontsere Cristina
- Sola Iglesias Carolina
- Torrent Canaleta Francesc
- Zarza Vaquero Maria De La Estrella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41429 , F 22, S 8, H B 53190, I/A 27 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-08
Empresa: GESTORIA ARNAL SL
Apoderado
- Aleson Lobera Eduardo
- Alonso Escalante Miguel Angel
- Alonso Herreros Ruben
- Arellano Rios Maria Pilar
- Arnal Vellve Josep Maria
- Arribas Paco Josefa
- Bardaji Bosch Jose Maria
- Camacho Bravo Pepita
- Canudas Teixido Montserrat
- De Araoz Ezpeleta Alberto Emilio
- De Araoz Ezpeleta Maria
- Fabra Jaques Josep
- Fernandez Damia Agustin
- Fernandez Rodriguez Pablo
- Fonseca Del Corro Alberto
- Garcia Busto Javier
- Garcia Lopez Daniel
- Garcia Lopez Maria Trinidad
- Gimeno Ruiz De Porras Sergi
- Gutierrez Martin Clara Isabel
- Lahoz Viruete Concepcion
- Leon Saez Silvia
- Marco Jimeno Belen
- Marco Jimeno Elvira
- Marco Salvo Jose Antonio
- Mata Peso David
- Millan Miralles Maria Carmen
- Moragas Ortiz Carolina
- Morales Perez Carmen
- Nosti Rodriguez Luis Manuel
- Nosti Rodriguez Tatiana
- Ojeda Roman Esther
- Piñan Gamazo Marta
- Piñol Arnal Joan
- Piñol Caparros Carolina
- Pivetta Contreras Mireia
- Ruiz Lluis Ivette
- Salmon Abascal Cristina
- Salvador Fontsere Cristina
- Sole Garcia Vanessa
- Teixido Tous Joan
- Tomov Katzarova Silvia
- Torrent Canaleta Francesc
- Valenti Fuste Narcis
- Zarza Vaquero Maria De La Estrella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31404 , F 49, S 8, H B 53190, I/A 25 (07/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-177-08
Información de OJEDA ROMAN ESTHER
Mostramos los datos de OJEDA ROMAN ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OJEDA ROMAN ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos