OJEDA RODRIGUEZ FELIX JULIAN
Informe ejecutivo de OJEDA RODRIGUEZ FELIX JULIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE OJEDA RODRIGUEZ FELIX JULIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STAS IBERICA SA | Secretario | 14/04/2010 | |
STAS IBERICA SA | Consejero | 14/04/2010 | |
PESQUERAS Y CONGELADOS MOTRIL SL | Administrador Solidario | 03/06/2009 | |
PROMOCANT 2 SL | Secretario | 23/04/2009 | |
PROMOCANT 2 SL | Consejero | 23/04/2009 | |
CONSTRUCCIONES UCOSA 2000 SL | Secretario | 24/03/2009 | |
CONSTRUCCIONES UCOSA 2000 SL | Consejero | 24/03/2009 |
VINCULACIONES DE OJEDA RODRIGUEZ FELIX JULIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OJEDA RODRIGUEZ FELIX JULIAN
Empresa: STAS IBERICA SA
Consejero
- Ojeda Rodriguez Felix Julian
Secretario
- Ojeda Rodriguez Felix Julian
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 117 , F 178, S 8, H BI 523,A , I/ 24 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-48
Empresa: PESQUERAS Y CONGELADOS MOTRIL SL
Administrador Solidario
- Ojeda Rodriguez Felix Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 822 , F 6, S 8, H GR 7477, I/A 7 (03/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-18
Empresa: PROMOCANT 2 SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Jimenez Vicente Jose Antonio
- Lopez Erquiaga Joseba
- Ojeda Rodriguez Felix Julian
- Zenon Bilbao Iker
- Zenon Tellechea Fermin
Presidente
Secretario
- Ojeda Rodriguez Felix Julian
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4733 , F 17, S 8, H BI 46889, I/A 2 (23/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-48
Empresa: CONSTRUCCIONES UCOSA 2000 SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Lopez Erquiaga Joseba
- Ojeda Rodriguez Felix Julian
- Zenon Bilbao Iker
- Zenon Tellechea Fermin
Presidente
Secretario
- Ojeda Rodriguez Felix Julian
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4553 , F 116, S 8, H BI 42543, I/A 5 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-48
Información de OJEDA RODRIGUEZ FELIX JULIAN
Mostramos los datos de OJEDA RODRIGUEZ FELIX JULIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OJEDA RODRIGUEZ FELIX JULIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos