OJEDA DE PUIG LUIS GONZAGA
Informe ejecutivo de OJEDA DE PUIG LUIS GONZAGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OJEDA DE PUIG LUIS GONZAGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STUDIO LO.B INTERIOR ARCHITECTURE & DESIGN SL | Consejero | 18/01/2023 | |
STUDIO LO.B INTERIOR ARCHITECTURE & DESIGN SL | Secretario | 18/01/2023 | |
ETON MESS SL | Administrador Solidario | 22/01/2018 |
VINCULACIONES DE OJEDA DE PUIG LUIS GONZAGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OJEDA DE PUIG LUIS GONZAGA
Consejero Delegado
Consejero
- Bergvall Beth Louise
- Ojeda De Puig Luis Gonzaga
- Olazabal Magdalena Luisa
Presidente
Secretario
- Ojeda De Puig Luis Gonzaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44479 , F 130, S 8, H M 783697, I/A 1 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Empresa: ETON MESS SL
Administrador Solidario
- Castellano De La Chica Marta
- Ojeda De Puig Luis Gonzaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37108 , F 11, S 8, H M 662347, I/A 1 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-28
Empresa: DEUTSCHE BANK SA ESPAÑOLA
Apoderado
- Cancela De La Fuente Javier
- Espinosa Hernandez Ramon
- Ojeda De Puig Luis Gonzaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31048 , F 84, S 8, H M 506294, I/A 294 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-28
Información de OJEDA DE PUIG LUIS GONZAGA
Mostramos los datos de OJEDA DE PUIG LUIS GONZAGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OJEDA DE PUIG LUIS GONZAGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos