OJEDA DE LOS SANTOS FERNANDO
Informe ejecutivo de OJEDA DE LOS SANTOS FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE OJEDA DE LOS SANTOS FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CUIDADO INTEGRAL DE LA MUJER EN ANDALUCIA SL | Administrador Solidario | 04/10/2012 |
VINCULACIONES DE OJEDA DE LOS SANTOS FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OJEDA DE LOS SANTOS FERNANDO
Empresa: GINELIFE SL
Liquidador Unico
- Ojeda De Los Santos Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5519 , F 3, S 8, H SE 93021, I/A 2 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-41
Empresa: GINELIFE SL
Administrador Unico
- Ojeda De Los Santos Fernando
Liquidador Unico
- Ojeda De Los Santos Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5519 , F 3, S 8, H SE 93021, I/A 2 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-41
Empresa: INSTITUTO SEVILLANO DE LA MUJER SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Arenas Garcia Marina Luisa
- Ojeda De Los Santos Fernando
- Santos Mora Jose Carlos
Consejero
- Arenas Garcia Marina Luisa
- Ojeda De Los Santos Fernando
- Santos Mora Jose Carlos
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5444 , F 215, S 8, H SE 91372, I/A 2 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-41
Administrador Solidario
- Arenas Garcia Marina Luisa
- Ojeda De Los Santos Fernando
- Santos Mora Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5587 , F 104, S 8, H SE 94689, I/A 1 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-41
Empresa: GINELIFE SL
Administrador Unico
- Ojeda De Los Santos Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5519 , F 1, S 8, H SE 93021, I/A 1 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-41
Empresa: GINELIFE SL
Socio Único
- Ojeda De Los Santos Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5519 , F 1, S 8, H SE 93021, I/A 1 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-41
Empresa: INSTITUTO SEVILLANO DE LA MUJER SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Arenas Garcia Marina Luisa
- Lopez Gomez Adolfo Jose
- Ojeda De Los Santos Fernando
- Santos Mora Jose Carlos
- Vargas Lazcano Jose Antonio
Consejero
- Arenas Garcia Marina Luisa
- Lopez Gomez Adolfo Jose
- Ojeda De Los Santos Fernando
- Santos Mora Jose Carlos
- Vargas Lazcano Jose Antonio
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5444 , F 210, S 8, H SE 91372, I/A 1 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-41
Información de OJEDA DE LOS SANTOS FERNANDO
Mostramos los datos de OJEDA DE LOS SANTOS FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OJEDA DE LOS SANTOS FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos