OFRIM EDUARD-TEODOR
Informe ejecutivo de OFRIM EDUARD-TEODOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OFRIM EDUARD-TEODOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO VASEL 2016 SL | Administrador Unico | 16/10/2018 | |
GRUPO VASEL 2016 SL | Apoderado | 12/04/2018 |
VINCULACIONES DE OFRIM EDUARD-TEODOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OFRIM EDUARD-TEODOR
Empresa: SOCIOS EEVOC 2019 SL
Administrador Solidario
- Ofrim Eduard-teodor
- Ofrim Emilian-vasile
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 663 , F 51, S 8, H CR 30724, I/A 2 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-13
Empresa: SOCIOS EEVOC 2019 SL
Administrador Solidario
- Ofrim Eduard-teodor
- Ofrim Emilian-vasile
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 663 , F 51, S 8, H CR 30724, I/A 1 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-13
Empresa: GRUPO VASEL 2016 SL
Administrador Unico
- Ofrim Eduard-teodor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 613 , F 207, S 8, H CR 28178, I/A 4 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-13
Empresa: GRUPO VASEL 2016 SL
Apoderado
- Ofrim Eduard-teodor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 613 , F 206, S 8, H CR 28178, I/A 3 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-13
Información de OFRIM EDUARD-TEODOR
Mostramos los datos de OFRIM EDUARD-TEODOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OFRIM EDUARD-TEODOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos