ODRIOZOLA LANDALUCE MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de ODRIOZOLA LANDALUCE MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ODRIOZOLA LANDALUCE MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUNOA NORTE SL | Administrador Unico | 20/04/2022 | |
ODRILAN INVERSIONES SL | Apoderado | 31/05/2019 |
VINCULACIONES DE ODRIOZOLA LANDALUCE MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ODRIOZOLA LANDALUCE MARIA DOLORES
Empresa: SUNOA NORTE SL
Administrador Unico
- Odriozola Landaluce Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5875 , F 82, S 8, H BI 73863, I/A 2 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-48
Empresa: GLOBAL QUERONEA SL
Presidente
Representante
- Flores Mazas Carlos
- Odriozola Landaluce Maria Dolores
- Pascual Larragoiti Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22816 , F 44, S 8, H M 408419, I/A 11 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-28
Empresa: GRUPO BALZOLA HOLDING MOBILIARIO SL
Consejero
- Odriozola Landaluce Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4974 , F 144, S 8, H BI 52985, I/A 13 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-48
Empresa: ODRILAN INVERSIONES SL
Apoderado
- Odriozola Landaluce Ignacio
- Odriozola Landaluce Isabel
- Odriozola Landaluce Maria Dolores
- Odriozola Landaluce Marina
- Odriozola Landaluce Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4979 , F 160, S 8, H BI 53135, I/A 4 (31/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-48
Consejero
- Odriozola Landaluce Maria Dolores
Vicepresidente
- Odriozola Landaluce Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3845 , F 92, S 8, H BI 799,A , I/ 93 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-48
Consejero
- Alfonso Sanchez Antonio
- Odriozola Landaluce Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3845 , F 87, S 8, H BI 799,A , I/ 82 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-48
Empresa: GLOBAL QUERONEA SL
Representante
- Odriozola Landaluce Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22816 , F 44, S 8, H M 408419, I/A 10 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-173-28
Presidente
Vicepresidente
- Odriozola Landaluce Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3845 , F 67, S 8, H BI 799,A , I/ 67 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-139-48
Consejero
- Odriozola Landaluce Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3845 , F 65, S 8, H BI 799,A , I/ 62 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-48
Empresa: GRUPO BALZOLA HOLDING MOBILIARIO SL
Consejero
- Flores Mazas Carlos
- Odriozola Landaluce Maria Dolores
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4974 , F 142, S 8, H BI 52985, I/A 5 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-48
Información de ODRIOZOLA LANDALUCE MARIA DOLORES
Mostramos los datos de ODRIOZOLA LANDALUCE MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ODRIOZOLA LANDALUCE MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos