ODRIOZOLA LANDALUCE DOLORES
Informe ejecutivo de ODRIOZOLA LANDALUCE DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ODRIOZOLA LANDALUCE DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AZACETA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/03/2017 | |
LURGOIEN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/06/2014 | |
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA SA | Apoderado | 09/11/2012 | |
GRUPO BALZOLA HOLDING MOBILIARIO SL | Apoderado Mancomunado | 05/06/2009 |
VINCULACIONES DE ODRIOZOLA LANDALUCE DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ODRIOZOLA LANDALUCE DOLORES
Empresa: AZACETA SA
Consejero
- Flores Mazas Carlos
- Garcia Garaigordobil Joseba
- Odriozola Landaluce Dolores
Presidente
- Odriozola Landaluce Dolores
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 118, S 8, H VI 10601, I/A 20 (09/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-01
Empresa: AZACETA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Garaigordobil Joseba
- Odriozola Landaluce Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 117, S 8, H VI 10601, I/A 18 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-01
Empresa: AZACETA SA
Presidente
- Odriozola Landaluce Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1187 , F 48, S 8, H VI 10601, I/A 16 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-01
Empresa: AZACETA SA
Consejero
- Odriozola Landaluce Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1187 , F 48, S 8, H VI 10601, I/A 15 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-01
Empresa: LURGOIEN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Sota Jesus-alberto
- Flores Mazas Carlos
- Gutierrez Zunzunegui Gregorio
- Odriozola Landaluce Dolores
- Roson Bravo Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1218 , F 70, S 8, H SS 4357, I/A 30 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-20
Apoderado Mancomunado
- Odriozola Landaluce Dolores
- Ruiz Moreno Javier
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 208, S 8, H BI 14440, I/A 22 (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Odriozola Landaluce Dolores
- Ruiz Moreno Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 207, S 8, H BI 14440, I/A 19 (08/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-48
Apoderado
- Odriozola Landaluce Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3845 , F 69, S 8, H BI 799,A , I/ 71 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-48
Empresa: GRUPO BALZOLA HOLDING MOBILIARIO SL
Apoderado Mancomunado
- Flores Magallon Carmelo
- Flores Mazas Carlos
- Gutierrez Zunzunegui Gregorio
- Odriozola Chaves Jose Ramon
- Odriozola Landaluce Dolores
- Santamarina Cubero Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4974 , F 142, S 8, H BI 52985, I/A 2 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-48
Información de ODRIOZOLA LANDALUCE DOLORES
Mostramos los datos de ODRIOZOLA LANDALUCE DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ODRIOZOLA LANDALUCE DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos