ODILE BENARD EUGENIE MARIE
Informe ejecutivo de ODILE BENARD EUGENIE MARIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ODILE BENARD EUGENIE MARIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVESTOR GADGET SL | Apoderado | 03/09/2024 | |
BENARD IN THE WORLD SL | Apoderado | 02/07/2024 | |
BENARD IN THE WORLD SL | Socio Unico | 13/05/2024 | |
BENARD IN THE WORLD SL | Administrador Unico | 13/05/2024 |
VINCULACIONES DE ODILE BENARD EUGENIE MARIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ODILE BENARD EUGENIE MARIE
Empresa: INVESTOR GADGET SL
Apoderado
- Odile Benard Eugenie Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 772095, I/A 4 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-28
Empresa: INVESTOR GADGET SL
Administrador Solidario
- Legorgeu Bermejo Jose Ignacio
- Odile Benard Eugenie Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 772095, I/A 3 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-28
Empresa: BENARD IN THE WORLD SL
Apoderado
- Odile Benard Eugenie Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 822355, I/A 3 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-28
Empresa: BENARD IN THE WORLD SL
Administrador Unico
- Odile Benard Eugenie Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T , F , S 8, H M 822355, I/A 1 (13/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-96-28
Empresa: BENARD IN THE WORLD SL
Socio Único
- Odile Benard Eugenie Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T , F , S 8, H M 822355, I/A 1 (13/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-96-28
Empresa: INVESTOR GADGET SL
Administrador Solidario
- Legorgeu Bermejo Jose Ignacio
- Odile Benard Eugenie Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43742 , F 200, S 8, H M 772095, I/A 1 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-28
Información de ODILE BENARD EUGENIE MARIE
Mostramos los datos de ODILE BENARD EUGENIE MARIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ODILE BENARD EUGENIE MARIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos