ODASSO MARCO
Informe ejecutivo de ODASSO MARCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ODASSO MARCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA MAQUINA DE LA COMUNICACION PRODUCCIONES SL | Administrador Unico | 24/01/2012 |
VINCULACIONES DE ODASSO MARCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ODASSO MARCO
Empresa: 709 MEDIA SL
Administrador Solidario
- Ochoa Gomez Luis Eduardo
- Odasso Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32471 , F 98, S 8, H M 584492, I/A 3 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28
Empresa: 709 MEDIA SL
Administrador Solidario
- Ochoa Gomez Luis Eduardo
- Odasso Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32471 , F 97, S 8, H M 584492, I/A 1 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-28
Administrador Unico
- Odasso Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27132 , F 145, S 8, H M 488797, I/A 2 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-28
Administrador Solidario
- Castaño Subias Jose Luis
- Odasso Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27132 , F 145, S 8, H M 488797, I/A 2 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-28
Administrador Solidario
- Castaño Subias Jose Luis
- Odasso Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27132 , F 142, S 8, H M 488797, I/A 1 (06/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-222-28
Información de ODASSO MARCO
Mostramos los datos de ODASSO MARCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ODASSO MARCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos