OCON MORA ANA ISABEL
Informe ejecutivo de OCON MORA ANA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OCON MORA ANA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
J OCON Y ASOCIADOS SA | Apoderado | 13/12/2021 | |
J OCON Y ASOCIADOS SA | Presidente | 13/09/2021 | |
J OCON Y ASOCIADOS SA | Consejero | 13/09/2021 |
VINCULACIONES DE OCON MORA ANA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OCON MORA ANA ISABEL
Empresa: J OCON Y ASOCIADOS SA
Apoderado
- Ocon Mora Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3758 , F 101, S 8, H M 62595, I/A 20 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Empresa: J OCON Y ASOCIADOS SA
Consejero
- Ocon Mora Ana Isabel
- Rojo Gonzalez Consuelo
- Saez Muñoz Jesus
- Velilla Sanz Agustin
Presidente
- Ocon Mora Ana Isabel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3758 , F 99, S 8, H M 62595, I/A 17 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-28
Empresa: J OCON Y ASOCIADOS SA
Consejero Delegado
- Ocon Mora Ana Isabel
Consejero
- Ocon Mora Ana Isabel
- Rojo Gonzalez Consuelo
- Saez Muñoz Jesus
Presidente
- Ocon Mora Ana Isabel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3758 , F 99, S 8, H M 62595, I/A 17 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-28
Empresa: J OCON Y ASOCIADOS SA
Consejero Delegado
- Ocon Mora Ana Isabel
Consejero
- Ocon Mora Ana Isabel
- Rojo Gonzalez Consuelo
- Saez Muñoz Jesus
Presidente
- Ocon Mora Ana Isabel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3758 , F 98, S 8, H M 62595, I/A 15 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-28
Empresa: J OCON Y ASOCIADOS SA
Administrador Unico
- Ocon Mora Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3758 , F 98, S 8, H M 62595, I/A 15 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-28
Empresa: J OCON Y ASOCIADOS SA
Administrador Unico
- Ocon Mora Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3758 , F 97, S 8, H M 62595, I/A 14 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-9-28
Información de OCON MORA ANA ISABEL
Mostramos los datos de OCON MORA ANA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OCON MORA ANA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos