OCHOTORENA IRIGOYEN GREGORIO
Informe ejecutivo de OCHOTORENA IRIGOYEN GREGORIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE OCHOTORENA IRIGOYEN GREGORIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DINAMIC NOVA TECNOLOGIC NET PLUS SL | Administrador Mancomunado | 01/07/2009 |
VINCULACIONES DE OCHOTORENA IRIGOYEN GREGORIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OCHOTORENA IRIGOYEN GREGORIO
Empresa: PANGAEA ARQUITECTOS SLP
Soc.Prof.
- Ochotorena Fernandez Iker
- Ochotorena Irigoyen Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2603 , F 130, S 8, H SS 35503, I/A 2 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-20
Administrador Solidario
- Furnells Abaunz Luis
- Ochotorena Irigoyen Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20323 , F 107, S 8, H M 359325, I/A 2 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-28
Empresa: IWAKI IBERICA PUMPS SA
Liquidador
- Ochotorena Irigoyen Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677 , F 18, S 8, H SS 13691, I/A 4 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-20
Empresa: IWAKI IBERICA PUMPS SA
Administrador Unico
- Ochotorena Irigoyen Gregorio
Liquidador
- Ochotorena Irigoyen Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677 , F 18, S 8, H SS 13691, I/A 4 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-20
Empresa: PANGAEA ARQUITECTOS SLP
Administrador Unico
Soc.Prof.
- Ochotorena Fernandez Iker
- Ochotorena Irigoyen Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2603 , F 128, S 8, H SS 35503, I/A 1 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-20
Empresa: DINAMIC NOVA TECNOLOGIC NET PLUS SL
Administrador Mancomunado
- Ochotorena Irigoyen Gregorio
- Salvatierra Rivas Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2437 , F 134, S 8, H SS 31848, I/A 1 (01/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-129-20
Empresa: IWAKI IBERICA PUMPS SA
Administrador Unico
- Ochotorena Irigoyen Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677 , F 18, S 8, H SS 13691, I/A 3 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-18-20
Información de OCHOTORENA IRIGOYEN GREGORIO
Mostramos los datos de OCHOTORENA IRIGOYEN GREGORIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OCHOTORENA IRIGOYEN GREGORIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos