OCHOA VERA MARIA CECILIA
Informe ejecutivo de OCHOA VERA MARIA CECILIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OCHOA VERA MARIA CECILIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MCOV ACTIVOS MALENA SL | Apoderado | 22/05/2024 | |
A W MERKATOR SL | Apoderado Solidario | 18/06/2021 | |
COMERCIAL DRUS SL | Apoderado | 05/12/2019 |
VINCULACIONES DE OCHOA VERA MARIA CECILIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OCHOA VERA MARIA CECILIA
Empresa: MCOV ACTIVOS MALENA SL
Apoderado
- Ochoa Vera Maria Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 143028, I/A 6 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-03
Empresa: MCOV ACTIVOS MALENA SL
Administrador Unico
- Ochoa Vera Maria Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3824 , F 182, S 8, H A 143028, I/A 4 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-03
Empresa: A W MERKATOR SL
Administrador Unico
Apoderado Solidario
- Mestre Ochoa Cecilia Malena
- Ochoa Vera Maria Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4388 , F 39, S 8, H A 175060, I/A 1 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-03
Empresa: COMERCIAL DRUS SL
Apoderado
- Ochoa Vera Maria Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3587 , F 219, S 8, H A 128993, I/A 3 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-03
Empresa: MCOV ACTIVOS MALENA SL
Administrador Unico
- Ochoa Vera Maria Cecilia
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3824 , F 179, S 8, H A 143028, I/A 1 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-03
Información de OCHOA VERA MARIA CECILIA
Mostramos los datos de OCHOA VERA MARIA CECILIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OCHOA VERA MARIA CECILIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos