OCEJO CALVO RAFAEL FRANCISCO
Informe ejecutivo de OCEJO CALVO RAFAEL FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE OCEJO CALVO RAFAEL FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPEROESTE SA | Apoderado | 14/10/2016 | |
KARDISA CONSULTORES ASOCIADOS SL | Administrador Mancomunado | 10/01/2013 |
VINCULACIONES DE OCEJO CALVO RAFAEL FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OCEJO CALVO RAFAEL FRANCISCO
Empresa: GARAIPEN VICTORIA APUSTUAK SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Angulo Palacios Ignacio
- Fabeiro Sanz Fernando Manuel
- Martinez Quero Jesus
- Martinez Quero Jesus
- Martinez Quero Jesus
- Ocejo Calvo Rafael Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 49835, I/A 82 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-48
Empresa: CODERE APUESTAS GALICIA SL
Apoderado
- Ocejo Calvo Rafael Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3576 , F 189, S 8, H C 49089, I/A 32 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-15
Empresa: AMIGOS UNIDOS POR EL DEPORTE SA
Liquidador
- Ocejo Calvo Rafael Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29790 , F 137, S 8, H M 535977, I/A 9 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-28
Empresa: AMIGOS UNIDOS POR EL DEPORTE SA
Consejero
Liquidador
- Ocejo Calvo Rafael Francisco
Presidente
- Ocejo Calvo Rafael Francisco
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29790 , F 137, S 8, H M 535977, I/A 9 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-28
Empresa: CODERE APUESTAS NAVARRA SA
Apoderado
- Ocejo Calvo Rafael Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1722 , F 9, S 8, H NA 30333, I/A 42 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-31
Empresa: CODERE LOGROÑO SL
Apoderado
- Ocejo Calvo Rafael Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 661 , F 104, S 8, H LO 7421, I/A 33 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-26
Empresa: CODERE HUESCA SL
Apoderado
- Ocejo Calvo Rafael Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 641 , F 156, S 8, H HU 5827, I/A 35 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-22
Empresa: JPVMATIC 2005 SL
Apoderado
- Ocejo Calvo Rafael Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26296 , F 211, S 8, H M 473899, I/A 18 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-28
Empresa: CODERE APUESTAS SA
Apoderado
- Ocejo Calvo Rafael Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25705 , F 216, S 8, H M 425598, I/A 56 (30/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-28
Empresa: RECREATIVOS OBELISCO SL
Apoderado
- Ocejo Calvo Rafael Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1015 , F 136, S 8, H AL 787, I/A 34 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-04
VER MAS ACTOS
Información de OCEJO CALVO RAFAEL FRANCISCO
Mostramos los datos de OCEJO CALVO RAFAEL FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OCEJO CALVO RAFAEL FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos