OCA DE ZAYAS CRISTINA
Informe ejecutivo de OCA DE ZAYAS CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OCA DE ZAYAS CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACTIVIDADES CULTURALES AYACOR SA | Secretario | 20/07/2021 | |
ACTIVIDADES CULTURALES AYACOR SA | Consejero | 20/07/2021 |
VINCULACIONES DE OCA DE ZAYAS CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OCA DE ZAYAS CRISTINA
Empresa: ACTIVIDADES CULTURALES AYACOR SA
Consejero
- Ciudad Castillo Carmen
- Garcia Jalon De La Lama Maria Asuncion
- Mas Pardo Ana
- Oca De Zayas Cristina
Presidente
Secretario
- Oca De Zayas Cristina
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 566887, I/A 10 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-28
Empresa: ACTIVIDADES CULTURALES AYACOR SA
Consejero
- Oca De Zayas Cristina
Secretario
- Oca De Zayas Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31494 , F 69, S 8, H M 566887, I/A 9 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-28
Empresa: ACTIVIDADES CULTURALES AYACOR SA
Consejero
- Oca De Zayas Cristina
Secretario
- Oca De Zayas Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31494 , F 69, S 8, H M 566887, I/A 9 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-28
Empresa: ACTIVIDADES CULTURALES AYACOR SA
Consejero
- Oca De Zayas Cristina
Secretario
- Oca De Zayas Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31494 , F 67, S 8, H M 566887, I/A 6 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-28
Empresa: ACTIVIDADES CULTURALES AYACOR SA
Secretario
- Oca De Zayas Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5525, L 2832, F 116, S 8, H V 29710, I/A 41 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-130-46
Empresa: ACTIVIDADES CULTURALES AYACOR SA
Consejero
- Oca De Zayas Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5525, L 2832, F 116, S 8, H V 29710, I/A 41 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-46
Información de OCA DE ZAYAS CRISTINA
Mostramos los datos de OCA DE ZAYAS CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OCA DE ZAYAS CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos