OBREGON JAQUOTOT FERNANDO
Informe ejecutivo de OBREGON JAQUOTOT FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OBREGON JAQUOTOT FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERLAND KIMBERLY SL | Apoderado Solidario | 17/10/2019 | |
INVERLAND KIMBERLY SL | Administrador Unico | 05/01/2011 | 07/10/2014 |
VINCULACIONES DE OBREGON JAQUOTOT FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OBREGON JAQUOTOT FERNANDO
Empresa: INVERLAND KIMBERLY SL
Apoderado Solidario
- Obregon Jaquotot Fernando
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23114 , F 186, S 8, H M 414257, I/A 10 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-28
Empresa: INVERLAND KIMBERLY SL
Administrador Unico
- Obregon Jaquotot Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23114 , F 184, S 8, H M 414257, I/A 7 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-28
Empresa: INVERLAND KIMBERLY SL
Administrador Unico
- Obregon Jaquotot Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23114 , F 184, S 8, H M 414257, I/A 5 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-28
Información de OBREGON JAQUOTOT FERNANDO
Mostramos los datos de OBREGON JAQUOTOT FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OBREGON JAQUOTOT FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos