OBLIGI ALEXIS PATRICK OLIVER
Informe ejecutivo de OBLIGI ALEXIS PATRICK OLIVER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OBLIGI ALEXIS PATRICK OLIVER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS COMPARTIDOS MULTIASISTENCIA SL | Administrador Mancomunado | 20/05/2024 | |
SERVICIOS COMPARTIDOS MULTIASISTENCIA SL | Apoderado | 20/05/2024 | |
MULTIASISTENCIA SA | Representante | 20/05/2024 | |
SIGMA REPARACIONES SL | Representante | 14/05/2024 | |
AWP ASSISTANCE SERVICE ESPAÑA SA | Consejero | 05/01/2021 |
VINCULACIONES DE OBLIGI ALEXIS PATRICK OLIVER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OBLIGI ALEXIS PATRICK OLIVER
Empresa: MULTIASISTENCIA SA
Administrador Unico
Representante
- Obligi Alexis Patrick Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 229242, I/A 119 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: MULTIASISTENCIA SA
Administrador Unico
Representante
- Obligi Alexis Patrick Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 229242, I/A 119 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Administrador Mancomunado
- Obligi Alexis Patrick Oliver
- Thierry Floquet Laurent Nicolas
Apoderado
- Molleda Fernandez Jose-antonio
- Obligi Alexis Patrick Oliver
- Segura Romero Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 502522, I/A 51 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Consejero
- Bartolome Delicado Francisco Javier
- Obligi Alexis Patrick Oliver
- Thierry Floquet Laurent Nicolas
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 502522, I/A 51 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: SIGMA REPARACIONES SL
Administrador Unico
Representante
- Obligi Alexis Patrick Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 311568, I/A 67 (14/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-28
Empresa: SIGMA REPARACIONES SL
Administrador Unico
Representante
- Obligi Alexis Patrick Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 311568, I/A 67 (14/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-28
Empresa: SIGMA REPARACIONES SL
Representante
- Obligi Alexis Patrick Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46106 , F 186, S 8, H M 311568, I/A 65 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-28
Empresa: MULTIASISTENCIA SA
Representante
- Obligi Alexis Patrick Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26494 , F 54, S 8, H M 229242, I/A 117 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-28
Consejero
- Obligi Alexis Patrick Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28200 , F 39, S 8, H M 502522, I/A 42 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-28
Empresa: AWP ASSISTANCE SERVICE ESPAÑA SA
Consejero
- Assouline Dan
- Obligi Alexis Patrick Oliver
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37692 , F 159, S 8, H M 77817, I/A 105 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-28
Información de OBLIGI ALEXIS PATRICK OLIVER
Mostramos los datos de OBLIGI ALEXIS PATRICK OLIVER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OBLIGI ALEXIS PATRICK OLIVER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos