OBLANCA REDONDO MARIA SUSANA
Informe ejecutivo de OBLANCA REDONDO MARIA SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE OBLANCA REDONDO MARIA SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEFRASA SL | Administrador Unico | 26/10/2012 | 10/02/2015 |
DEFRASA SL | Administrador Solidario | 26/10/2012 | |
PROWATER-CIOPSA SA | Administrador Unico | 19/04/2010 | 18/11/2011 |
PROWATER-CIOPSA SA | Apoderado | 18/11/2011 | |
PROWATER-CIOPSA SA | Administrador Solidario | 19/04/2010 |
VINCULACIONES DE OBLANCA REDONDO MARIA SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OBLANCA REDONDO MARIA SUSANA
Empresa: DEFRASA SL
Administrador Unico
- Oblanca Redondo Maria Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10909 , F 11, S 8, H M 172186, I/A 11 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-28
Empresa: DEFRASA SL
Administrador Unico
- Oblanca Redondo Maria Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10909 , F 9, S 8, H M 172186, I/A 9 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-28
Empresa: DEFRASA SL
Administrador Solidario
- Gine Dominguez Miguel Pablo
- Oblanca Redondo Maria Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10909 , F 9, S 8, H M 172186, I/A 9 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-28
Apoderado
- Oblanca Redondo Maria Susana
- Oblanca Redondo Maria Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4882 , F 220, S 8, H M 81906, I/A 18 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-28
Administrador Unico
- Oblanca Redondo Maria Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4882 , F 220, S 8, H M 81906, I/A 18 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-28
Administrador Unico
- Oblanca Redondo Maria Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4882 , F 156, S 8, H M 81906, I/A 16 (19/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-81-28
Administrador Solidario
- Oblanca Martinez Antonio
- Oblanca Redondo Maria Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4882 , F 156, S 8, H M 81906, I/A 16 (19/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-81-28
Información de OBLANCA REDONDO MARIA SUSANA
Mostramos los datos de OBLANCA REDONDO MARIA SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OBLANCA REDONDO MARIA SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos