OBISPO FUENTES ALBERTO
Informe ejecutivo de OBISPO FUENTES ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OBISPO FUENTES ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL ONE REAL ESTATE SPAIN SA | Apoderado | 06/11/2023 | |
ANKASONS PROPERTIES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/07/2021 |
VINCULACIONES DE OBISPO FUENTES ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OBISPO FUENTES ALBERTO
Empresa: GLOBAL ONE REAL ESTATE SPAIN SA
Apoderado
- Domecq Bohorquez Jorge
- Jimenez Fernandez Bugallal Alvaro
- Obispo Fuentes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44339 , F 1, S 8, H M 578957, I/A 14 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-28
Empresa: TORRE EMPERADOR CASTELLANA SA
Apoderado
- Cortes Vilardell Juan
- Cortes Vilardell Juan
- Domecq Bohorquez Jorge
- Jimenez Fernandez Bugallal Alvaro
- Obispo Fuentes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28972 , F 177, S 8, H M 76714, I/A 94 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-28
Empresa: ANKASONS PROPERTIES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cortes Vilardell Juan
- Domecq Bohorquez Jorge
- Obispo Fuentes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39044 , F 87, S 8, H M 693740, I/A 6 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-28
Empresa: TORRE ESPACIO CASTELLANA SA
Apoderado
- Cortes Vilardell Juan
- Domecq Bohorquez Jorge
- Obispo Fuentes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28972 , F 170, S 8, H M 76714, I/A 88 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-28
Información de OBISPO FUENTES ALBERTO
Mostramos los datos de OBISPO FUENTES ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OBISPO FUENTES ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos