OBISPO DOLERA DOLORES
Informe ejecutivo de OBISPO DOLERA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OBISPO DOLERA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DROL SA | Administrador Mancomunado | 16/05/2011 | 22/03/2023 |
VINCULACIONES DE OBISPO DOLERA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OBISPO DOLERA DOLORES
Empresa: DROL SA
Administrador Mancomunado
- Obispo Dolera Blas
- Obispo Dolera Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5130 , F 189, S 8, H M 84031, I/A 9 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-28
Empresa: DROL SA
Administrador Mancomunado
- Obispo Dolera Blas
- Obispo Dolera Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5130 , F 186, S 8, H M 84031, I/A 8 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-28
Empresa: DROL SA
Administrador Mancomunado
- Obispo Dolera Blas
- Obispo Dolera Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5130 , F 186, S 8, H M 84031, I/A 7 (28/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-168-28
Empresa: DROL SA
Administrador Mancomunado
- Obispo Dolera Blas
- Obispo Dolera Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5130 , F 186, S 8, H M 84031, I/A 6 (16/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28
Información de OBISPO DOLERA DOLORES
Mostramos los datos de OBISPO DOLERA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OBISPO DOLERA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos