OBIS ARTAL JOSE
Informe ejecutivo de OBIS ARTAL JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE OBIS ARTAL JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
T E C INVESTIGACION Y MARKETING OPERATIVO SL | Administrador Unico | 29/12/2008 | 01/02/2016 |
IMMOBILIARIA D'ADMINISTRADORS ALFA BARCELONA SA | Secretario | 19/05/2010 | |
IMMOBILIARIA D'ADMINISTRADORS ALFA BARCELONA SA | Consejero | 19/05/2010 | |
B9 LEISURE SL | Administrador Unico | 03/10/2009 |
VINCULACIONES DE OBIS ARTAL JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OBIS ARTAL JOSE
Administrador Unico
- Obis Artal Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33685 , F 203, S 8, H B 234170, I/A 8 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-08
Consejero
- Alvarez Perea Sergio
- Obis Artal Jose
Secretario
- Obis Artal Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25984 , F 140, S 8, H M 468393, I/A 3 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-102-28
Empresa: HABITATGES SANTA MARIA 2005 SL
Administrador Unico
- Obis Artal Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37375 , F 10, S 8, H B 309436, I/A 2 (03/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-198-08
Administrador Unico
- Obis Artal Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33685 , F 203, S 8, H B 234170, I/A 7 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-08
Información de OBIS ARTAL JOSE
Mostramos los datos de OBIS ARTAL JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OBIS ARTAL JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos