OBIOLS CALOPA LLUIS
Informe ejecutivo de OBIOLS CALOPA LLUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OBIOLS CALOPA LLUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado | 02/07/2024 | |
AGRUPACION DEL CONVENIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE CORREDORES DE SEGUROS AIE | Representante | 01/09/2021 | |
POOL ESPAÑOL DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES AIE | Representante | 06/07/2021 | |
AGRUPACION DEL CONVENIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE CORREDORES DE SEGUROS AIE | Apoderado | 21/01/2020 | |
GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado | 22/09/2014 |
VINCULACIONES DE OBIOLS CALOPA LLUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OBIOLS CALOPA LLUIS
Apoderado
- Obiols Calopa Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 54202, I/A 1652 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-28
PreCteAdmres
Representante
- Obiols Calopa Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8997 , F 95, S 8, H M 144757, I/A 15 (01/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-173-28
Representante
- Obiols Calopa Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32319 , F 203, S 8, H M 133907, I/A 44 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-28
Apoderado
- Obiols Calopa Lluis
- Perez Abad Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8997 , F 93, S 8, H M 144757, I/A 11 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-28
Apoderado
- Angosto Gomis Francisco Javier
- Arranz Gutierrez Angel
- Bocero Canencia Carmen
- Castella Planas Juan Carlos
- Cherta Echauri Jorge
- Conde-salazar Ollero Jose Maria
- Fernandez Castaño Y Diaz Caneja Jaime
- Fernandez Santin Jorge Antonio
- Mochales Cubertoret Pilar
- Morales Arroyo Pedro Manuel
- Obiols Calopa Lluis
- Sala Sanchez Rosa Maria
- Serra Sans Ramon Agustin
- Valdivia Tschopp Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32359 , F 70, S 8, H M 54202, I/A 1336 (22/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-28
Información de OBIOLS CALOPA LLUIS
Mostramos los datos de OBIOLS CALOPA LLUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OBIOLS CALOPA LLUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos