OBIETA LAUCIRICA BORJA
Informe ejecutivo de OBIETA LAUCIRICA BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OBIETA LAUCIRICA BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA HIRULUGER SL | Administrador Solidario | 24/05/2023 | |
KATXI 1949 SL | Administrador Solidario | 22/12/2022 | |
OBILAU SL | Apoderado | 07/04/2022 | |
OBILAU SL | Administrador Mancomunado | 27/08/2014 |
VINCULACIONES DE OBIETA LAUCIRICA BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OBIETA LAUCIRICA BORJA
Empresa: INMOBILIARIA HIRULUGER SL
Administrador Solidario
- Obieta Laucirica Borja
- Obieta Lauzirika Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4320 , F 3, S 8, H BI 37330, I/A 3 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-48
Empresa: KATXI 1949 SL
Administrador Solidario
- Laucirica Ordorica Maria Rosario
- Obieta Laucirica Borja
- Obieta Lauzirika Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6142 , F 216, S 8, H BI 79803, I/A 1 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-48
Empresa: OBILAU SL
Apoderado
- Obieta Laucirica Borja
- Obieta Lauzirika Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 59, S 8, H BI 23314, I/A 5 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-48
Empresa: OBILAU SL
Administrador Mancomunado
- Obieta Laucirica Borja
- Obieta Lauzirika Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 58, S 8, H BI 23314, I/A 3 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-48
Información de OBIETA LAUCIRICA BORJA
Mostramos los datos de OBIETA LAUCIRICA BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OBIETA LAUCIRICA BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos