OBIANG NCHAMA MARIA CRISTINA MIKUE
Informe ejecutivo de OBIANG NCHAMA MARIA CRISTINA MIKUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OBIANG NCHAMA MARIA CRISTINA MIKUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORPORACIONES CONVEY SL | Administrador Unico | 16/05/2023 | |
CORPORACIONES CONVEY SL | Socio Unico | 16/05/2023 | |
INVERSIONES LIAISON SL | Administrador Unico | 02/11/2021 | |
INVERSIONES LIAISON SL | Socio Unico | 02/11/2021 | |
GUINES IMPORTACION EXPORTACION SL | Administrador Unico | 23/06/2021 | |
PUNTA EUROPA AVIACION SL | Socio Unico | 14/06/2021 | |
PUNTA EUROPA AVIACION SL | Administrador Unico | 14/06/2021 |
VINCULACIONES DE OBIANG NCHAMA MARIA CRISTINA MIKUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OBIANG NCHAMA MARIA CRISTINA MIKUE
Empresa: CORPORACIONES CONVEY SL
Administrador Unico
- Obiang Nchama Maria Cristina Mikue
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45214 , F 1, S 8, H M 795584, I/A 1 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-28
Empresa: CORPORACIONES CONVEY SL
Socio Único
- Obiang Nchama Maria Cristina Mikue
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45214 , F 1, S 8, H M 795584, I/A 1 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-28
Empresa: INVERSIONES LIAISON SL
Administrador Unico
- Obiang Nchama Maria Cristina Mikue
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42552 , F 201, S 8, H M 752919, I/A 1 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-28
Empresa: INVERSIONES LIAISON SL
Socio Único
- Obiang Nchama Maria Cristina Mikue
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42552 , F 201, S 8, H M 752919, I/A 1 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-28
Empresa: GUINES IMPORTACION EXPORTACION SL
Administrador Unico
- Obiang Nchama Maria Cristina Mikue
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30816 , F 196, S 8, H M 554607, I/A 4 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-28
Empresa: PUNTA EUROPA AVIACION SL
Administrador Unico
- Obiang Nchama Maria Cristina Mikue
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42010 , F 100, S 8, H M 743928, I/A 1 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-28
Empresa: PUNTA EUROPA AVIACION SL
Socio Único
- Obiang Nchama Maria Cristina Mikue
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42010 , F 100, S 8, H M 743928, I/A 1 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-28
Información de OBIANG NCHAMA MARIA CRISTINA MIKUE
Mostramos los datos de OBIANG NCHAMA MARIA CRISTINA MIKUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OBIANG NCHAMA MARIA CRISTINA MIKUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos