OBBA PEYA EUGENE HUBERT
Informe ejecutivo de OBBA PEYA EUGENE HUBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OBBA PEYA EUGENE HUBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KERGUELEN INVESTMENT GROUP SL | Administrador Unico | 16/03/2021 | |
AXALA POINTGREEN SL | Apoderado Solidario | 01/10/2010 | |
M10M ASSOCIATES SL | Administrador Solidario | 19/07/2010 |
VINCULACIONES DE OBBA PEYA EUGENE HUBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OBBA PEYA EUGENE HUBERT
Empresa: KERGUELEN INVESTMENT GROUP SL
Administrador Unico
- Obba Peya Eugene Hubert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41458 , F 70, S 8, H M 734661, I/A 1 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-28
Empresa: ANCHORAGE CORPORATE SL
Administrador Solidario
- De La Escalera Grima Juan Antonio
- Del Palacio Rodriguez Joaquin
- Obba Peya Eugene Hubert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38382 , F 11, S 8, H M 682851, I/A 2 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-28
Empresa: ANCHORAGE CORPORATE SL
Administrador Solidario
- De La Escalera Grima Juan Antonio
- Del Palacio Rodriguez Joaquin
- Obba Peya Eugene Hubert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38382 , F 9, S 8, H M 682851, I/A 1 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-28
Empresa: AXALA POINTGREEN SL
Consejero
- Del Palacio Rodriguez Joaquin
- NAVAS DE LAS HERAS DAVID
- Obba Peya Eugene Hubert
Presidente
- Obba Peya Eugene Hubert
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28121 , F 60, S 8, H M 506627, I/A 3 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-28
Empresa: AXALA POINTGREEN SL
Apoderado Solidario
- NAVAS DE LAS HERAS DAVID
- Obba Peya Eugene Hubert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28121 , F 60, S 8, H M 506627, I/A 2 (01/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-28
Empresa: AXALA POINTGREEN SL
Consejero
- Del Palacio Rodriguez Joaquin
- NAVAS DE LAS HERAS DAVID
- Obba Peya Eugene Hubert
Presidente
- Obba Peya Eugene Hubert
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28121 , F 58, S 8, H M 506627, I/A 1 (30/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-197-28
Empresa: M10M ASSOCIATES SL
Administrador Solidario
- Del Palacio Rodriguez Joaquin
- Obba Peya Eugene Hubert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16232 , F 38, S 8, H M 275378, I/A 3 (19/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-28
Empresa: M10M ASSOCIATES SL
Administrador Mancomunado
- Lasry Veronique Isabelle
- Obba Peya Eugene Hubert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16232 , F 38, S 8, H M 275378, I/A 3 (19/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-28
Información de OBBA PEYA EUGENE HUBERT
Mostramos los datos de OBBA PEYA EUGENE HUBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OBBA PEYA EUGENE HUBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos