O'SHEA ARTIÑANO PATRICIA
Informe ejecutivo de O'SHEA ARTIÑANO PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE O'SHEA ARTIÑANO PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FURELOS INVESTMENTS SA | Consejero Delegado Solidario | 11/08/2014 | |
FURELOS INVESTMENTS SA | Presidente | 11/08/2014 | |
FURELOS INVESTMENTS SA | Consejero | 11/08/2014 | |
SOCIEDAD DE ADMINISTRACION DE VALORES MOBILIARIOS SA | Apoderado | 10/03/2009 |
VINCULACIONES DE O'SHEA ARTIÑANO PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE O'SHEA ARTIÑANO PATRICIA
Empresa: FURELOS INVESTMENTS SA
Consejero Delegado Solidario
- De La Cruz Oñate Maria Vega
- O'shea Artiñano Patricia
- Vega Gandarias Rafael
Consejero
- De La Cruz Oñate Maria Vega
- O'shea Artiñano Patricia
- Vega Gandarias Rafael
Presidente
- O'shea Artiñano Patricia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24999 , F 93, S 8, H M 450135, I/A 10 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-28
Empresa: FURELOS INVESTMENTS SA
Consejero Delegado Solidario
- De La Cruz Oñate Maria Vega
- O'shea Artiñano Patricia
- Vega Gandarias Rafael
Consejero
- De La Cruz Oñate Maria Vega
- O'shea Artiñano Patricia
- Vega Gandarias Rafael
Presidente
- O'shea Artiñano Patricia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24999 , F 92, S 8, H M 450135, I/A 9 (11/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-28
Empresa: PAOSAR SL
Administrador Solidario
- Castellanos Borrego Jaime
- O'shea Artiñano Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1181 , F 210, S 8, H M 22341, I/A 21 (22/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-230-28
Empresa: BELLICH SL
Administrador Unico
- O'shea Artiñano Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1843 , F 15, S 8, H M 33215, I/A 37 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-25-28
Empresa: BELLICH SA
Administrador Unico
- O'shea Artiñano Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1843 , F 10, S 8, H M 33215, I/A 35 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-28
Empresa: BELLICH SA
Administrador Solidario
- Castellanos Borrego Luis
- O'shea Artiñano Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1843 , F 10, S 8, H M 33215, I/A 35 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-28
Empresa: BELLICH SA
Administrador Solidario
- O'shea Artiñano Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1843 , F 10, S 8, H M 33215, I/A 34 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-131-28
Empresa: PAOSAR SL
Administrador Solidario
- Castellanos Borrego Jaime
- O'shea Artiñano Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1181 , F 210, S 8, H M 22341, I/A 20 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-130-28
Empresa: DESARROLLO MOBILIARIO SA
Consejero
- O'shea Artiñano Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4878 , F 83, S 8, H BI 50800, I/A 5 (22/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-48
Apoderado
- CREDIT SUISSE ASESORAMIENTO Y SERVICIOS SA
- O'shea Artiñano Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4275 , F 38, S 8, H BI 36305, I/A 12 (10/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-48
VER MAS ACTOS
Información de O'SHEA ARTIÑANO PATRICIA
Mostramos los datos de O'SHEA ARTIÑANO PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de O'SHEA ARTIÑANO PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos