O BRIEN THOMAS
Informe ejecutivo de O BRIEN THOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE O BRIEN THOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINCA LAS ZOCAS SL | Socio Unico | 23/11/2017 | |
FINCA LAS ZOCAS SL | Administrador Unico | 23/11/2017 | |
KERALOGUE PROPERTIES SL | Socio Unico | 21/05/2010 | |
KERALOGUE PROPERTIES SL | Administrador Unico | 21/05/2010 |
VINCULACIONES DE O BRIEN THOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE O BRIEN THOMAS
Empresa: PLAYA PARAISO LUXURY PROPERTIES SL
Administrador Solidario
- Marin Martin Jose Manuel
- O Brien Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3292 , F 14, S 8, H TF 52428, I/A 3 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-38
Empresa: FINCA LAS ZOCAS SL
Administrador Unico
- O Brien Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3534 , F 10, S 8, H TF 60029, I/A 1 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-229-38
Empresa: FINCA LAS ZOCAS SL
Socio Único
- O Brien Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3534 , F 10, S 8, H TF 60029, I/A 1 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-229-38
Empresa: PLAYA PARAISO LUXURY PROPERTIES SL
Administrador Solidario
- Marin Martin Jose Manuel
- O Brien Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3292 , F 13, S 8, H TF 52428, I/A 2 (11/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-38
Empresa: KERALOGUE PROPERTIES SL
Administrador Unico
- O Brien Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3141 , F 74, S 8, H TF 47272, I/A 1 (21/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-104-38
Empresa: KERALOGUE PROPERTIES SL
Socio Único
- O Brien Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3141 , F 74, S 8, H TF 47272, I/A 1 (21/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-104-38
Información de O BRIEN THOMAS
Mostramos los datos de O BRIEN THOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de O BRIEN THOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos