NURIA VENTURA MARTINEZ
Informe ejecutivo de NURIA VENTURA MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NURIA VENTURA MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLANESBIKES SL | Administrador Unico | 21/02/2014 |
VINCULACIONES DE NURIA VENTURA MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NURIA VENTURA MARTINEZ
Empresa: IMMDEN-GI SL
Liquidador
- Nuria Ventura Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2867 , F 138, S 8, H GI 52538, I/A 2 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-17
Empresa: IMMDEN-GI SL
Administrador Unico
- Nuria Ventura Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2867 , F 138, S 8, H GI 52538, I/A 2 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-17
Empresa: BLANESBIKES SL
Administrador Unico
- Nuria Ventura Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2309 , F 187, S 8, H GI 38582, I/A 4 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-17
Empresa: ROCA VENTURA ASSOCIATS SL
Liquidador Mancomunado
- Marta Roca Bonet
- Nuria Ventura Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2335 , F 59, S 8, H GI 39350, I/A 3 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-17
Empresa: ROCA VENTURA ASSOCIATS SL
Administrador Mancomunado
- Marta Roca Bonet
- Nuria Ventura Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2335 , F 59, S 8, H GI 39350, I/A 3 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-17
Empresa: IMMDEN-GI SL
Administrador Unico
- Nuria Ventura Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2867 , F 136, S 8, H GI 52538, I/A 1 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-17
Empresa: ROCA VENTURA ASSOCIATS SL
Administrador Mancomunado
- Marta Roca Bonet
- Nuria Ventura Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2335 , F 59, S 8, H GI 39350, I/A 2 (05/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-17
Empresa: ROCA VENTURA ASSOCIATS SL
Administrador Solidario
- Marta Roca Bonet
- Nuria Ventura Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2335 , F 59, S 8, H GI 39350, I/A 2 (05/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-17
Información de NURIA VENTURA MARTINEZ
Mostramos los datos de NURIA VENTURA MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NURIA VENTURA MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos