NURIA PINO FERRE
Informe ejecutivo de NURIA PINO FERRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NURIA PINO FERRE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMBULANCIAS GREDOS SL | Apoderado | 03/01/2022 | |
CENTRO AMBULANCIAS ARTURO SA | Apoderado | 27/12/2021 |
VINCULACIONES DE NURIA PINO FERRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NURIA PINO FERRE
Empresa: AMBULANCIAS GREDOS SL
Apoderado
- Nuria Pino Ferre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175, L 133, F 210, S 8, H AV 5825, I/A 19 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-05
Empresa: CENTRO AMBULANCIAS ARTURO SA
Apoderado
- Nuria Pino Ferre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 311 , F 29, S 8, H SG 6058, I/A 20 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-40
Información de NURIA PINO FERRE
Mostramos los datos de NURIA PINO FERRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NURIA PINO FERRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos