NUÑO NUÑO MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de NUÑO NUÑO MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NUÑO NUÑO MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METROLOGIA Y MANUTENCION SL | Administrador Solidario | 22/01/2019 | |
C.D.M. Y MANUTENCION SA | Administrador Solidario | 17/01/2011 |
VINCULACIONES DE NUÑO NUÑO MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NUÑO NUÑO MARIA CARMEN
Empresa: METROLOGIA Y MANUTENCION SL
Administrador Solidario
- De Las Heras Santiago Juan Jose
- Nuño Nuño Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 73, S 8, H VA 8734, I/A 3 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-47
Empresa: C.D.M. Y MANUTENCION SA
Administrador Solidario
- Heras Santiago Juan Jose
- Nuño Nuño Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 124, S 8, H VA 5477, I/A 9 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-47
Información de NUÑO NUÑO MARIA CARMEN
Mostramos los datos de NUÑO NUÑO MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NUÑO NUÑO MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos