NUÑEZ VALERO LAURA
Informe ejecutivo de NUÑEZ VALERO LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NUÑEZ VALERO LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUBLICEP LIBROS DIGITALES SL | Apoderado Solidario | 15/10/2021 | |
ORBE FORMACION TECNOLOGICA Y DISTRIBUCION SL | Apoderado | 03/08/2021 | |
CONSULTORIA DE PROCESOS BUSINESS-TIC SL | Apoderado | 27/07/2021 | |
VEPRIX IMPRESION URGENTE DE LIBROS SL | Apoderado | 22/07/2021 | |
EDITORIAL CEP SL | Apoderado | 22/07/2021 |
VINCULACIONES DE NUÑEZ VALERO LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NUÑEZ VALERO LAURA
Empresa: PUBLICEP LIBROS DIGITALES SL
Apoderado Solidario
- Nuñez Valero Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15573 , F 225, S 8, H M 262147, I/A 19 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
Apoderado
- Nuñez Valero Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5727, L 4634, F 138, S 8, H MA144961, I/A 6 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-29
Apoderado
- Nuñez Valero Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5319, L 4226, F 105, S 8, H MA124781, I/A 7 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-29
Apoderado
- Nuñez Valero Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33023 , F 20, S 8, H M 594472, I/A 5 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-28
Empresa: EDITORIAL CEP SL
Apoderado
- Nuñez Valero Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23753 , F 147, S 8, H M 426341, I/A 10 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-28
Información de NUÑEZ VALERO LAURA
Mostramos los datos de NUÑEZ VALERO LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NUÑEZ VALERO LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos