NUÑEZ TOVAR EVA MARIA
Informe ejecutivo de NUÑEZ TOVAR EVA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NUÑEZ TOVAR EVA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA CASAREÑA SL | Administrador Unico | 31/12/2012 | 15/01/2021 |
VINCULACIONES DE NUÑEZ TOVAR EVA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NUÑEZ TOVAR EVA MARIA
Empresa: LA CASAREÑA SL
Administrador Unico
- Nuñez Tovar Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 341, L 169, F 155, S 8, H CC 2903, I/A 4 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-10
Empresa: LA CASAREÑA SL
Administrador Unico
- Nuñez Tovar Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 341, L 169, F 155, S 8, H CC 2903, I/A 3 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-16-10
Información de NUÑEZ TOVAR EVA MARIA
Mostramos los datos de NUÑEZ TOVAR EVA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NUÑEZ TOVAR EVA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos