NUÑEZ TIZADO JESUS MANUEL
Informe ejecutivo de NUÑEZ TIZADO JESUS MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NUÑEZ TIZADO JESUS MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDIPROMSA 2003 SL | Apoderado | 09/12/2011 | |
ESTRUCTURES CAT XXI SL | Administrador Solidario | 15/06/2010 | |
SOCIMAT 2001 SL | Administrador Unico | 13/05/2010 |
VINCULACIONES DE NUÑEZ TIZADO JESUS MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NUÑEZ TIZADO JESUS MANUEL
Empresa: EDIPROMSA 2003 SL
Apoderado
- Nuñez Tizado Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40206 , F 182, S 8, H B 294234, I/A 8 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-08
Empresa: ESTRUCTURES CAT XXI SL
Administrador Solidario
- CANDALIJA LOPEZ JOSE ANTONIO
- Nuñez Tizado Jesus Manuel
- Nuñez Tizado Joaquin Maria
- Sedano Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40892 , F 37, S 8, H B 371804, I/A 3 (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-08
Empresa: SOCIMAT 2001 SL
Administrador Unico
- Nuñez Tizado Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34378 , F 198, S 8, H B 247229, I/A 6 (13/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-98-08
Empresa: ESTRUCTURAS MATPIN SL
Administrador Solidario
Administrador
- Nuñez Tizado Jesus Manuel
- Nuñez Tizado Joaquin Maria
- Sedano Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30128 , F 164, S 8, H B 162470, I/A 12 (10/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-222-08
Información de NUÑEZ TIZADO JESUS MANUEL
Mostramos los datos de NUÑEZ TIZADO JESUS MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NUÑEZ TIZADO JESUS MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos