NUÑEZ RODRIGUEZ ENCARNACION
Informe ejecutivo de NUÑEZ RODRIGUEZ ENCARNACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NUÑEZ RODRIGUEZ ENCARNACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SILMAEN SL | Administrador Unico | 23/05/2018 | |
MAENSI 15 SL | Administrador Unico | 15/05/2018 |
VINCULACIONES DE NUÑEZ RODRIGUEZ ENCARNACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NUÑEZ RODRIGUEZ ENCARNACION
Empresa: SILMAEN SL
Administrador Unico
- Nuñez Rodriguez Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2255 , F 114, S 8, H CA 8110, I/A 10 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-11
Empresa: MAENSI 15 SL
Administrador Unico
- Nuñez Rodriguez Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 149, S 8, H CA 48829, I/A 4 (15/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-11
Empresa: SABER DISCIPLINA Y TEMPLANZA SL
Liquidador
- Nuñez Rodriguez Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1876 , F 84, S 8, H CA 36167, I/A 2 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-117-11
Empresa: SABER DISCIPLINA Y TEMPLANZA SL
Administrador Unico
- Nuñez Rodriguez Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1876 , F 84, S 8, H CA 36167, I/A 2 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-117-11
Empresa: SILMAEN SL
Administrador Unico
- Nuñez Rodriguez Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 893 , F 175, S 8, H CA 8110, I/A 4 (09/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-74-11
Información de NUÑEZ RODRIGUEZ ENCARNACION
Mostramos los datos de NUÑEZ RODRIGUEZ ENCARNACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NUÑEZ RODRIGUEZ ENCARNACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos