NUÑEZ RECIO ANGEL
Informe ejecutivo de NUÑEZ RECIO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE NUÑEZ RECIO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXCAVACIONES NUÑEZ SANFIZ SL | Administrador Solidario | 11/07/2017 | |
SINGU. LAR SL | Administrador Unico | 05/10/2010 | 11/05/2011 |
PROYECTOS ALQUILERES E INVERSIONES SL | Administrador Unico | 17/06/2009 | 17/02/2010 |
VINCULACIONES DE NUÑEZ RECIO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NUÑEZ RECIO ANGEL
Empresa: EXCAVACIONES NUÑEZ SANFIZ SL
Administrador Solidario
- Nuñez Recio Angel
- Recio Castro Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1126 , F 148, S 8, H C 5816, I/A NM2 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-15
Empresa: EXCAVACIONES CORUÑA SL
Administrador Unico
- Nuñez Recio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3396 , F 204, S 8, H C 46771, I/A 3 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-15
Empresa: EXCAVACIONES CORUÑA SL
Administrador Unico
- Nuñez Recio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3396 , F 202, S 8, H C 46771, I/A 1 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-15
Administrador Unico
- Nuñez Recio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3357 , F 141, S 8, H C 45555, I/A 2 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-15
Administrador Unico
- Nuñez Recio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3357 , F 140, S 8, H C 45555, I/A 1 (17/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-15
Información de NUÑEZ RECIO ANGEL
Mostramos los datos de NUÑEZ RECIO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NUÑEZ RECIO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos