NUÑEZ NUÑEZ JOAQUIN
Informe ejecutivo de NUÑEZ NUÑEZ JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NUÑEZ NUÑEZ JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERTIPLAST SACOS SL | Administrador Unico | 20/10/2023 | |
ILERAFITEX SACOS SL | Apoderado | 31/01/2023 | |
FERTIPLAST SACOS SL | Apoderado Solidario | 27/01/2023 | |
SILUKA TENTS SL | Administrador Mancomunado | 18/10/2022 | |
FERTILIZANTES Y PLASTICOS SL | Apoderado Mancomunado | 02/08/2021 |
VINCULACIONES DE NUÑEZ NUÑEZ JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NUÑEZ NUÑEZ JOAQUIN
Empresa: ILERAFITEX SACOS SL
Administrador Mancomunado
- Nuñez Nuñez Ana
- Nuñez Nuñez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35502 , F 209, S 8, H M 638123, I/A 7 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-28
Empresa: FERTIPLAST SACOS SL
Administrador Unico
- Nuñez Nuñez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7092 , F 84, S 8, H SE131318, I/A 3 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-41
Empresa: FERTIPLAST SACOS SL
Administrador Mancomunado
- Nuñez Nuñez Ana
- Nuñez Nuñez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7092 , F 84, S 8, H SE131318, I/A 3 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-41
Empresa: ILERAFITEX SACOS SL
Apoderado
- Nuñez Nuñez Ana
- Nuñez Nuñez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35502 , F 209, S 8, H M 638123, I/A 6 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-28
Empresa: FERTIPLAST SACOS SL
Apoderado Solidario
- Nuñez Nuñez Ana
- Nuñez Nuñez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7092 , F 83, S 8, H SE131318, I/A 2 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-41
Empresa: SILUKA TENTS SL
Administrador Mancomunado
- Cavallero Weston Borja
- Nuñez Nuñez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7288 , F 195, S 8, H SE136264, I/A 1 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-41
Empresa: ILERAFITEX SACOS SL
Administrador Mancomunado
- Nuñez Nuñez Ana
- Nuñez Nuñez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35502 , F 209, S 8, H M 638123, I/A 5 (09/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-28
Empresa: FERTILIZANTES Y PLASTICOS SL
Apoderado Mancomunado
- Nuñez Nuñez Ana
- Nuñez Nuñez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2941 , F 131, S 8, H SE 38050, I/A 11 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-41
Empresa: FERTIPLAST SACOS SL
Administrador Mancomunado
- Nuñez Nuñez Ana
- Nuñez Nuñez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7092 , F 82, S 8, H SE131318, I/A 1 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-152-41
Empresa: FERTILIZANTES Y PLASTICOS SL
Apoderado
- Nuñez Nuñez Ana
- Nuñez Nuñez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2941 , F 131, S 8, H SE 38050, I/A 10 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-152-41
VER MAS ACTOS
Información de NUÑEZ NUÑEZ JOAQUIN
Mostramos los datos de NUÑEZ NUÑEZ JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NUÑEZ NUÑEZ JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos