NUÑEZ MORENO MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de NUÑEZ MORENO MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NUÑEZ MORENO MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO ELECTRO STOCKS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/12/2017 |
VINCULACIONES DE NUÑEZ MORENO MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NUÑEZ MORENO MIGUEL ANGEL
Empresa: CANDIA ELECTRICA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44391 , F 10, S 8, H B 98504, I/A 67 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-08
Empresa: GRUPO ELECTRO STOCKS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44464 , F 130, S 8, H B 342046, I/A 62 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-08
Empresa: CANDIA ELECTRICA SA
Apoderado
- Azcoitia Burgi Alberto
- De La Hera Godino Juan Antonio
- De La Hera Godino Luis
- Martinez Colmenar Eusebio
- Nuñez Moreno Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41385 , F 36, S 8, H B 98504, I/A 49 (29/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-08
Información de NUÑEZ MORENO MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de NUÑEZ MORENO MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NUÑEZ MORENO MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos