NUÑEZ LOARTE ROSARIO
Informe ejecutivo de NUÑEZ LOARTE ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NUÑEZ LOARTE ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASINCO ASESORES SL | Administrador Unico | 17/01/2018 | |
ASINCO ASESORES SL | Administrador Unico | 22/09/2016 | 22/09/2016 |
ASINCO ASESORES SL | Administrador Unico | 25/11/2014 | 22/09/2016 |
VINCULACIONES DE NUÑEZ LOARTE ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NUÑEZ LOARTE ROSARIO
Empresa: ASINCO ASESORES SL
Administrador Unico
- Nuñez Loarte Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44597 , F 111, S 8, H B 156035, I/A 11 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-08
Empresa: ASINCO ASESORES SL
Administrador Unico
- Nuñez Loarte Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6918 , F 49, S 8, H B 156035, I/A 8 N (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-08
Empresa: ASINCO ASESORES SL
Administrador Unico
- Nuñez Loarte Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44597 , F 111, S 8, H B 156035, I/A 10 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-08
Empresa: ASINCO ASESORES SL
Administrador Unico
- Nuñez Loarte Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6918 , F 49, S 8, H B 156035, I/A 8 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-08
Información de NUÑEZ LOARTE ROSARIO
Mostramos los datos de NUÑEZ LOARTE ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NUÑEZ LOARTE ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos