NUÑEZ DIACONO JORGE
Informe ejecutivo de NUÑEZ DIACONO JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NUÑEZ DIACONO JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTORIA DE MARKETING LALKA SL | Administrador Unico | 05/01/2022 | |
NUOR INTERMEDIACIONES ELECTRONICAS SL | Administrador Unico | 04/01/2022 |
VINCULACIONES DE NUÑEZ DIACONO JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NUÑEZ DIACONO JORGE
Empresa: CONSULTORIA DE MARKETING LALKA SL
Administrador Unico
- Nuñez Diacono Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21869 , F 216, S 8, H M 389731, I/A 3 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
Administrador Unico
- Nuñez Diacono Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41732 , F 103, S 8, H M 739228, I/A 2 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-28
Empresa: CONSULTORIA DE MARKETING LALKA SL
Administrador Unico
- Nuñez Diacono Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21869 , F 216, S 8, H M 389731, I/A 2 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-28
Información de NUÑEZ DIACONO JORGE
Mostramos los datos de NUÑEZ DIACONO JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NUÑEZ DIACONO JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos