NUÑEZ DE ARENAS BRAU JOSE ANGEL
Informe ejecutivo de NUÑEZ DE ARENAS BRAU JOSE ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NUÑEZ DE ARENAS BRAU JOSE ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ISTA METERING SERVICES ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 23/12/2009 | 12/01/2017 |
VINCULACIONES DE NUÑEZ DE ARENAS BRAU JOSE ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NUÑEZ DE ARENAS BRAU JOSE ANGEL
Empresa: ISTA METERING SERVICES ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Nuñez De Arenas Brau Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22843 , F 106, S 8, H M 212378, I/A 69 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-28
Empresa: ISTA METERING SERVICES ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Bustinza Badiola Luis
- De Lizuar Graciani Miguel
- Gimenez Solsona Armando
- Leon Requejo Alvaro
- Nuñez De Arenas Brau Jose Angel
- Rodrigo Sanchez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22843 , F 95, S 8, H M 212378, I/A 45 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-28
Información de NUÑEZ DE ARENAS BRAU JOSE ANGEL
Mostramos los datos de NUÑEZ DE ARENAS BRAU JOSE ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NUÑEZ DE ARENAS BRAU JOSE ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos