NUÑEZ CEBRIA ANTONIO
Informe ejecutivo de NUÑEZ CEBRIA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NUÑEZ CEBRIA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUITZA SL | Apoderado | 14/12/2009 | 20/04/2010 |
HISPANO DOMINICANA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SL | Apoderado | 06/05/2009 | 17/03/2010 |
VINCULACIONES DE NUÑEZ CEBRIA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NUÑEZ CEBRIA ANTONIO
Empresa: AMIZKETA GARAIKOA SL
Apoderado
- Nuñez Cebria Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19641 , F 40, S 8, H M 345366, I/A 10 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-81-28
Empresa: AMIZKETA GARAIKOA SL
Apoderado
- Nuñez Cebria Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19641 , F 38, S 8, H M 345366, I/A 6 (14/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-245-28
Apoderado
- Nuñez Cebria Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26525 , F 211, S 8, H M 478008, I/A 2 (06/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-28
Información de NUÑEZ CEBRIA ANTONIO
Mostramos los datos de NUÑEZ CEBRIA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NUÑEZ CEBRIA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos