NUÑEZ BENITO FERNANDO
Informe ejecutivo de NUÑEZ BENITO FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NUÑEZ BENITO FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PILDO DOZO SL | Administrador Unico | 02/05/2012 | |
PILDO CONSULTING SL | Apoderado | 05/01/2009 | 09/02/2012 |
PILDO CONSULTING SL | REPR.143 RRM | 09/02/2012 |
VINCULACIONES DE NUÑEZ BENITO FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NUÑEZ BENITO FERNANDO
Empresa: PILDO DOZO SL
Administrador Unico
- Nuñez Benito Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37919 , F 55, S 8, H B 311426, I/A 2 (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-08
Empresa: PILDO CONSULTING SL
Apoderado
- Nuñez Benito Fernando
REPR.143 RRM
- Nuñez Benito Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36228 , F 164, S 8, H B 281565, I/A 6 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-08
Empresa: PILDO CONSULTING SL
Apoderado
- Nuñez Benito Fernando
- Soley Rimblas Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36228 , F 163, S 8, H B 281565, I/A 5 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-9-08
Información de NUÑEZ BENITO FERNANDO
Mostramos los datos de NUÑEZ BENITO FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NUÑEZ BENITO FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos