NUÑEZ BARRANCO RUIZ MARIA DEL ROSARIO
Informe ejecutivo de NUÑEZ BARRANCO RUIZ MARIA DEL ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NUÑEZ BARRANCO RUIZ MARIA DEL ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HADAR ACTIVOS SL | Consejero | 03/07/2024 | |
HADAR ACTIVOS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 03/07/2024 | |
NUBA SCREENING MEDIA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 11/06/2024 | |
NUBA SCREENING MEDIA SL | Consejero | 11/06/2024 | |
NU-BA HERITAGE SL | Administrador Unico | 11/06/2024 | |
MANANTIAL INVERSIONES SA | Consejero | 27/04/2023 | |
NUÑEZ-BARRANCO & MARTINEZ ABOGADOS SLP | Administrador Solidario | 08/06/2010 |
VINCULACIONES DE NUÑEZ BARRANCO RUIZ MARIA DEL ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NUÑEZ BARRANCO RUIZ MARIA DEL ROSARIO
Empresa: HADAR ACTIVOS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Nuñez Barranco Moya Pedro
- Nuñez Barranco Ruiz Maria Del Rosario
Consejero
- Nuñez-barranco Moya Eusebio
- Nuñez Barranco Moya Pedro
- Nuñez Barranco Ruiz Maria Del Rosario
- Nuñez-barranco Ruiz Pedro
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 609592, I/A 2 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-28
Empresa: NUBA SCREENING MEDIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Nuñez-barranco Moya Eusebio
- Nuñez Barranco Ruiz Maria Del Rosario
Consejero
- Nuñez-barranco Moya Eusebio
- Nuñez Barranco Moya Pedro
- Nuñez Barranco Ruiz Maria Del Rosario
- Nuñez-barranco Ruiz Pedro
Presidente
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 609591, I/A 4 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
Empresa: NU-BA HERITAGE SL
Administrador Unico
- Nuñez Barranco Ruiz Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 605865, I/A 3 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
Empresa: NU-BA HERITAGE SL
Administrador Mancomunado
- Nuñez Barranco Ruiz Maria Del Rosario
- Nuñez-barranco Ruiz Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 605865, I/A 3 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
Empresa: MANANTIAL INVERSIONES SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gornicki Lukasz
- Nuñez Barranco Ruiz Maria Del Rosario
- Rodriguez Diez Ricardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16674 , F 220, S 8, H M 284515, I/A 16 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-28
Empresa: TALLERES NUÑEZ SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Nuñez-barranco Moya Eusebio
- Nuñez Barranco Moya Pedro
- Nuñez Barranco Ruiz Maria Del Rosario
- Nuñez-barranco Ruiz Pedro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6845 , F 193, S 8, H M 111473, I/A 30 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-28
Empresa: NU-BA HERITAGE SL
Administrador Mancomunado
- Nuñez Barranco Ruiz Maria Del Rosario
- Nuñez-barranco Ruiz Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33658 , F 117, S 8, H M 605865, I/A 1 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-28
Empresa: TALLERES NUÑEZ SA
Consejero
- Nuñez-barranco Moya Eusebio
- Nuñez Barranco Moya Pedro
- Nuñez Barranco Ruiz Maria Del Rosario
- Nuñez-barranco Ruiz Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6845 , F 192, S 8, H M 111473, I/A 28 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-28
Administrador Solidario
- Martinez Macia Jesus
- Nuñez Barranco Ruiz Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27821 , F 103, S 8, H M 501380, I/A 1 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-28
Empresa: TALLERES NUÑEZ SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Nuñez-barranco Moya Eusebio
- Nuñez Barranco Moya Pedro
- Nuñez Barranco Ruiz Maria Del Rosario
- Nuñez-barranco Ruiz Pedro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6845 , F 191, S 8, H M 111473, I/A 26 (25/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-106-28
Información de NUÑEZ BARRANCO RUIZ MARIA DEL ROSARIO
Mostramos los datos de NUÑEZ BARRANCO RUIZ MARIA DEL ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NUÑEZ BARRANCO RUIZ MARIA DEL ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos