NUÑEZ ANTONIO MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de NUÑEZ ANTONIO MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NUÑEZ ANTONIO MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DE RADIOLOGIA Y ECOGRAFIA SL | Apoderado | 04/01/2022 |
VINCULACIONES DE NUÑEZ ANTONIO MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NUÑEZ ANTONIO MARIA DOLORES
Administrador Solidario
- Martin Nuñez Felipe Jesus
- Nuñez Antonio Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 19, S 8, H P 5947, I/A 3 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-34
Empresa: CENTRO DE RADIOLOGIA Y ECOGRAFIA SL
Apoderado
- Nuñez Antonio Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 269 , F 47, S 8, H P 1754, I/A 9 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-34
Empresa: CENTRO DE RADIOLOGIA Y ECOGRAFIA SL
Administrador Solidario
- Martin Nuñez Felipe Jesus
- Nuñez Antonio Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 269 , F 46, S 8, H P 1754, I/A 8 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-34
Administrador Solidario
- Martin Nuñez Felipe Jesus
- Nuñez Antonio Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 19, S 8, H P 5947, I/A 2 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-34
Administrador Solidario
- Martin Zamora Felipe Luis
- Nuñez Antonio Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 19, S 8, H P 5947, I/A 2 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-34
Empresa: CENTRO DE RADIOLOGIA Y ECOGRAFIA SL
Administrador Solidario
- Martin Nuñez Felipe Jesus
- Nuñez Antonio Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 269 , F 46, S 8, H P 1754, I/A 7 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-34
Empresa: CENTRO DE RADIOLOGIA Y ECOGRAFIA SL
Administrador Solidario
- Martin Zamora Felipe
- Nuñez Antonio Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 269 , F 46, S 8, H P 1754, I/A 7 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-34
Información de NUÑEZ ANTONIO MARIA DOLORES
Mostramos los datos de NUÑEZ ANTONIO MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NUÑEZ ANTONIO MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos