NUIN VIVES HERMINIO
Informe ejecutivo de NUIN VIVES HERMINIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NUIN VIVES HERMINIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DONOSTI INGENIERIA Y PROYECTOS SL | Apoderado | 27/12/2017 |
VINCULACIONES DE NUIN VIVES HERMINIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NUIN VIVES HERMINIO
Empresa: INMOBILIARIA VITO SL
Administrador Unico
- Nuin Vives Herminio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2174 , F 178, S 8, H SS 25800, I/A 3 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-20
Empresa: DONOSTI INGENIERIA Y PROYECTOS SL
Apoderado
- Nuin Vives Herminio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2416 , F 157, S 8, H SS 31289, I/A 7 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-12-20
Empresa: DONOSTI INGENIERIA Y PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Nuin Vives Herminio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2416 , F 156, S 8, H SS 31289, I/A 5 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-12-20
Empresa: DONOSTI INGENIERIA Y PROYECTOS SL
Socio Único
- Nuin Vives Herminio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2416 , F 156, S 8, H SS 31289, I/A 4 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-20
Empresa: DONOSTI INGENIERIA Y PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Nuin Vives Herminio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2416 , F 156, S 8, H SS 31289, I/A 3 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-20
Empresa: DONOSTI INGENIERIA Y PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Nuin Vives Herminio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2416 , F 156, S 8, H SS 31289, I/A 2 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-20
Empresa: DONOSTI INGENIERIA Y PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Nuin Vives Herminio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2416 , F 154, S 8, H SS 31289, I/A 1 (02/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-28-20
Información de NUIN VIVES HERMINIO
Mostramos los datos de NUIN VIVES HERMINIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NUIN VIVES HERMINIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos